Christian Bo Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christian Bo.dk - Din Sundhed. Din Business (Stifter) |
Største overskud: | 717' DKK MOTION & TRIVSEL HB ApS (2018) |
Største underskud: | -179' DKK MOTION & TRIVSEL HB ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.121' DKK MOTION & TRIVSEL HB ApS (2019) |
Største gæld: | 4.142' DKK MOTION & TRIVSEL HB ApS (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FLR Movement ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christian Bo.dk - Din Sundhed. Din Business (9 år 10 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2014 hos Christian Bo.dk - Din Sundhed. Din Business (tidligere Fysisktræner Christian Bo Poulsen) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Christian Bo Poulsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Christian nu besiddet i 9 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Christian Bo.dk - Din Sundhed. Din Business
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Christian Bo Holding Holstebro ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Christian Bo Holding Holstebro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
MOTION & TRIVSEL HB ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
MOTION & TRIVSEL HB ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.09.2021
Registreringsdato: 21.09.2021 -
Christian Bo Holding Holstebro ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.03.2021
Registreringsdato: 19.03.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
15.11.2020 - 21.09.2021
Direktør
16.11.2020 - 01.07.2024
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
15.01.2019 - 04.01.2021
Ejerandel: 20-24.99%
Christian Bo Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Christian Bo Holding Holstebro ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 45' DKK. Igennem sit holdingselskab Christian Bo Holding Holstebro ApS har Christian dermed også ejerandele i samt .
Se også koncerndiagram for Christian Bo Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MOTION & TRIVSEL HB ApS fremviste et overskud på 380' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor FLR Movement ApS fremviste et underskud på 24' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 380' DKK (MOTION & TRIVSEL HB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 425' DKK (FLR Movement ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (Christian Bo Holding Holstebro ApS).