Simon Pram Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Opstalt (Ejer) |
Største overskud: | 259' DKK Flid ApS (Nu: Ode Projects ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -1.577' DKK Flid ApS (Nu: Ode Projects ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 375' DKK Flid ApS (Nu: Ode Projects ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 3.877' DKK Flid ApS (Nu: Ode Projects ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Flid ApS (Nu: Ode Projects ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af AVEC VOUS ApS (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2014 ved Opstalt som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Simon Pram Poulsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Simon i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen fremstilling af andre møbler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AVEC VOUS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ode Projects ApS UNDER KONKURS
Via AVEC VOUS ApS -
Ode Productions ApS
Via AVEC VOUS ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
AVEC VOUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2017 -
Ode Productions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2024
Tidslinje (9)
-
Flid ApS (Nu: Ode Projects ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
Ode Productions ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Opstalt (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2018
Registreringsdato: 28.02.2018
Blå bog (fortsat)
Simon har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.06.2017 - 13.09.2024
Reel ejer
19.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.11.2014 - 28.02.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
09.01.2015 - 05.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Simon Pram Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AVEC VOUS ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -679' DKK. Igennem sit holdingselskab AVEC VOUS ApS har Simon dermed også ejerandele i Ode Projects ApS (100%) og Ode Productions ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Simon Pram Poulsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Flid ApS (Nu: Ode Projects ApS) fremviste et overskud på 259' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Flid ApS (Nu: Ode Projects ApS) fremviste et underskud på 1.577' DKK.