Daniel Olegovitj Ponomarev
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDIC OIL & GAS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Direktør af AC JM ApS (2 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 ved NORDIC OIL & GAS ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Daniel Olegovitj Ponomarev i 1 år 10 måneder, før stoppet den 20. april 2007.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
negle nu
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
negle nu (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.11.2023
Registreringsdato: 06.11.2023 -
AC JM ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.12.2011
Registreringsdato: 13.12.2011 -
AC JM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.05.2009
Registreringsdato: 07.05.2009
Blå bog (fortsat)
Daniel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.05.2009 - 13.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2005 - 20.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab