Frank Brian Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TREND STORE FISKETORVET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 396' DKK TREND STORE FISKETORVET ApS (2013-14) |
Største underskud: | -344' DKK TREND STORE FISKETORVET ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 820' DKK TREND STORE FISKETORVET ApS (2013-14) |
Største gæld: | 919' DKK TREND STORE FISKETORVET ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos TREND STORE FISKETORVET ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af FN Agentur (10 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2000 hos TREND STORE FISKETORVET ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Frank Brian Nielsen i 3 år 8 måneder, før stoppet d. 6. august 2004.
Dengang var virksomhedens branche indenfor tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et overskud på 396' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. marts 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FN Agentur
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
FN Agentur (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2014
Registreringsdato: 02.06.2014 -
MELKA TRADING, FILIAL AF MELKA TRADING LIMITED, UNITED KINGDOM (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2010
Registreringsdato: 19.08.2010 -
MELKA TRADING, FILIAL AF MELKA TRADING LIMITED, UNITED KINGDOM (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2007
Registreringsdato: 20.04.2007
Blå bog (fortsat)
Frank har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2007 - 19.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2000 - 06.08.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 8 måneder fra 2000 til 2004 hos TREND STORE FISKETORVET ApS.