Anne Mette Christensen
Erhvervsaktiv: | 29. okt. 2014 - 13. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | BRØNDCHRISTENSEN I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af beautygallery I/S (4 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2014 ved BRØNDCHRISTENSEN I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Michael Brønd at Anne Mette Christensen stiftede BRØNDCHRISTENSEN I/S den dag i oktober 2014. Rollen som Ejer og Stifter havde Anne i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen den 25. januar 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 25. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
beautygallery I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
pretty websites (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
pretty websites (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
Hairskin I/S (Nu: beautygallery I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2020
Registreringsdato: 01.03.2020
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2024 - 13.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.10.2014 - 25.01.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Michael Brønd.