Jan Sørensen
Erhvervsaktiv: | 19. mar. 1998 - 31. dec. 2016 |
Karrieren startede hos: | HAMMEL AUTOLAK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 316' DKK HAMMEL AUTOLAK ApS (2019) |
Største underskud: | -334' DKK A-LAK HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 858' DKK HAMMEL AUTOLAK ApS (2021) |
Største gæld: | 1.516' DKK HAMMEL AUTOLAK ApS (2017) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos HAMMEL AUTOLAK ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af HAMMEL AUTOLAK ApS (26 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1998 hos HAMMEL AUTOLAK ApS i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør har Jan Sørensen nu besiddet i 26 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor karosseriværksteder og autolakererier. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 13' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A-LAK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HAMMEL AUTOLAK ApS
Via A-LAK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
A-LAK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2006 -
HAMMEL AUTOLAK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.1998
Bestyrelsesposter (1)
-
HAMMEL AUTOLAK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
LMS Racing (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
LMS Racing (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2014
Registreringsdato: 01.11.2014 -
A-LAK HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.04.2006
Registreringsdato: 12.04.2006
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.03.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.10.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2014 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jan Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A-LAK HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 659' DKK. Gennem sit holdingselskab A-LAK HOLDING ApS har Jan dermed også andele i HAMMEL AUTOLAK ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jan Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor HAMMEL AUTOLAK ApS landede et overskud på 316' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor A-LAK HOLDING ApS landede et underskud på 334' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13' DKK (HAMMEL AUTOLAK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 659' DKK (A-LAK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 641' DKK (HAMMEL AUTOLAK ApS).