Ejnar Garboe Paulsen
Østermarievej 8, 3740 Svaneke, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KOSMOS DESIGN ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af svanholm keramik (9 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1988 i KOSMOS DESIGN ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR.3425) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Ejnar Garboe Paulsen i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 9. januar 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. marts 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
svanholm keramik
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
svanholm keramik (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.10.2014
Registreringsdato: 31.10.2014 -
ApS KBUS 8 NR.3425 (Nu: KOSMOS DESIGN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.01.1991
Registreringsdato: 09.01.1991 -
ApS KBUS 8 NR.3425 (Nu: KOSMOS DESIGN ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.1988
Registreringsdato: 01.08.1988
Blå bog (fortsat)
Ejnar har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.08.1988 - 09.01.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?