Henrik Neergaard-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ouegaard Hovedgaard (Stifter) |
Største overskud: | 134' DKK Foresting Tomorrow ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.976' DKK Farmbrella Group ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.940' DKK Farmbrella Group ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.316' DKK Farmbrella Group ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Farmbrella Group ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ouegaard Hovedgaard (9 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2014 hos Ouegaard Hovedgaard (tidligere Henrik Neergaard-Petersen) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Neergaard-Petersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Henrik nu bestreddet i 9 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ouegaard Hovedgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HN-P Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Foresting Tomorrow ApS
Via HN-P Invest ApS -
Danish Woodlands ApS
Via HN-P Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Foresting Tomorrow ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022 -
HN-P Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Farmbrella Group ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023 -
Foresting Tomorrow ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Farmbrella Group ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
19.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via HN-P Invest ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2021 - 06.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Neergaard-Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HN-P Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -256' DKK. Igennem holdingselskabet HN-P Invest ApS har Henrik derfor også ejerandele i Foresting Tomorrow ApS (20-24.99%) samt Danish Woodlands ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Neergaard-Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Foresting Tomorrow ApS kunne offentliggøre et overskud på 134' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HN-P Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 240' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Lene Nissen.