Stefan Hammer
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROS-ISOLERING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 175' DKK SH Montage IVS (2016-17) |
Største underskud: | -38' DKK ROS-ISOLERING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 140' DKK SH Montage IVS (2016-17) |
Største gæld: | 114' DKK SH Montage IVS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SH Montage IVS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af ROS-ISOLERING ApS (12 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2011 hos ROS-ISOLERING ApS i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Robert Herman Andersen at Stefan Hammer stiftede ROS-ISOLERING ApS den dag i november 2011. Titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter har Stefan nu bestreddet i 3 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden teknisk rådgivning. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 12' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ROS-ISOLERING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
ROS-ISOLERING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
SH Montage IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.03.2022
Registreringsdato: 04.03.2022 -
SH Montage IVS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022 -
Hammers Multiservice (Nu: Hammers Håndværk) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020
Blå bog (fortsat)
Stefan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
15.11.2016 - 04.03.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.11.2014 - 31.03.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
29.11.2011 - 23.10.2015
Bestyrelsesmedlem
29.11.2011 - 23.10.2015
Ejer
29.11.2011 - Stadig aktiv
Direktør
15.12.2015 - 23.04.2018
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor SH Montage IVS kunne fremvise et overskud på 175' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ROS-ISOLERING ApS kunne fremvise et underskud på 38' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Robert Herman Andersen.