Jytte von Seelen
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 1975 (49 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEELEN CARE LÆGE- OG HOSPITALSARTIKLER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.281' DKK SEELEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -3.112' DKK K/S DIFKO HOLSTEBRO I (2022) |
Største egenkapital: | 15.611' DKK SEELEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 10.085' DKK K/S DIFKO HOLSTEBRO I (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SEELEN HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SEELEN CARE LÆGE- OG HOSPITALSARTIKLER ApS (32 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu meget længe siden i SEELEN CARE LÆGE- OG HOSPITALSARTIKLER ApS (tidligere SEELEN- LÆGE- OG HOSPITALSARTIKLER ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jytte von Seelen i 32 år, før fratrædelsen d. 26. marts 2007.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med læge- og hospitalsartikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO I ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
SEELEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S DIFKO HOLSTEBRO I
Via KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO I ApS
Direktørposter (1)
-
SEELEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2012
Tidslinje (8)
-
Ejendommen Gartnerivej 44 v/Jytte von Seelen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
K/S DIFKO HOLSTEBRO I (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2016
Registreringsdato: 01.09.2016 -
Ejendommen Gartnerivej 44 v/Jytte von Seelen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014
Blå bog (fortsat)
Jytte har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
25.10.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.03.1975 - 26.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SEELEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.281' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor K/S DIFKO HOLSTEBRO I kunne offentliggøre et underskud på 3.112' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 984' DKK (SEELEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.381' DKK (SEELEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 408' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jytte' netværk er Finn Sigaard Brask.