Lasse Salling Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Wood Project I/S (Ejer) |
Største overskud: | 663' DKK Slikbilen ApS (2021) |
Største underskud: | -247' DKK Slikbilen ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.164' DKK Slikbilen ApS (2023) |
Største gæld: | 1.565' DKK Slikbilen ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Slikbilen ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lasse Salling Holding ApS (3 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2014 hos Wood Project I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Chris Josefsen at Lasse Salling Petersen stiftede Wood Project I/S den dag i oktober 2014. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lasse i 2 år 2 måneder, før stoppet d. 5. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af andre møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lasse Salling Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Slikbilen ApS
Via Lasse Salling Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lasse Salling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2021 -
Slikbilen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Slikbilen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Slikbilen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2022
Registreringsdato: 14.01.2022 -
Slikbilen ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2022
Registreringsdato: 14.01.2022 -
Slikbilen ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2021
Registreringsdato: 07.07.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.05.2020 - 07.07.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
01.10.2014 - 05.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lasse Salling Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lasse Salling Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17' DKK. Gennem holdingselskabet Lasse Salling Holding ApS har Lasse derfor også andele i Slikbilen ApS (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lasse Salling Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Slikbilen ApS kunne fremvise et overskud på 663' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Slikbilen ApS kunne fremvise et underskud på 247' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 374' DKK (Slikbilen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Lasse Salling Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.164' DKK (Slikbilen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 17' DKK (Lasse Salling Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Mikkel Salling Petersen.