Christian Carlsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Signum Consult (Stifter) |
Største overskud: | 27.580' DKK LTECH A/S (2022-23) |
Største underskud: | -62.349' DKK DANCANN PHARMA A/S (2023) |
Største egenkapital: | 62.793' DKK DANCANN PHARMA A/S (2022) |
Største gæld: | 119.624' DKK EVE Finance ApS (Nu: Enorra Capital ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 166 årsværk hos HØYRUP & CLEMMENSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Signum Consult (9 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2014 i Signum Consult i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Christian Carlsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Christian nu besiddet i 9 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Signum Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Carlsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (20)
-
PROSAVE ApS
Via Carlsen Holding ApS -
Techvolver ApS
Via Carlsen Holding ApS -
VOLVÉR ApS
Via Carlsen Holding ApS -
VOLVÉR Invest ApS
Via Carlsen Holding ApS -
Teamstowork ApS
Via VOLVÉR Invest ApS -
Knowledge Gate Group ApS
Via VOLVÉR Invest ApS -
HORSTED DIGITAL ApS
Via Carlsen Holding ApS -
VOLVÉR Invest II ApS
Via Carlsen Holding ApS -
Fibona Acoustics ApS UNDER KONKURS
Via VOLVÉR Invest II ApS -
WeCharge ApS
Via VOLVÉR Invest II ApS -
VOLVÉR Fund I GP ApS
Via Carlsen Holding ApS -
VOLVÉR Fund I K/S
Via VOLVÉR Fund I GP ApS -
Dansk Bruseglas ApS
Via VOLVÉR Fund I K/S -
Marlin OS ApS
Via VOLVÉR Fund I K/S -
Exur ApS
Via VOLVÉR Fund I K/S -
CAVEA TECHNOLOGIES GROUP ApS
Via VOLVÉR Fund I K/S -
DBPT Fond GP ApS
Via Carlsen Holding ApS -
DBPT Fond K/S
Via DBPT Fond GP ApS -
Leakhunter ApS
Via DBPT Fond K/S -
ISOLINK ApS
Via Leakhunter ApS
Direktørposter (7)
-
VOLVÉR Invest II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2022 -
Carlsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2018 -
VOLVÉR Fund I GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2022 -
VOLVÉR Fund I K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2022 -
VOLVÉR Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2021 -
DBPT Fond GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2023 -
VOLVÉR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2020
Bestyrelsesposter (17)
-
CAVEA TECHNOLOGIES GROUP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2023 -
DANCANN PHARMA A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 27.04.2022 -
VOLVÉR Fund I K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2022 -
DBPT Fond K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.05.2023 -
Enorra Capital ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.02.2024 -
Marlin OS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.06.2023 -
Teamstowork ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2021 -
QNTM Labs ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.06.2021 -
HØYRUP & CLEMMENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2020 -
Enorra Mobility ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.07.2024 -
Enorra Technologies ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.06.2024 -
Better Bygningsautomatik A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2023 -
Enorra Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2024 -
QNTM Ventures ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.06.2021 -
Dansk Bruseglas ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2023 -
Knowledge Gate Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2022 -
PROSAVE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.01.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (46)
-
Enorra Mobility ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.07.2024
Registreringsdato: 25.07.2024 -
Enorra Technologies ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
Fibona Acoustics ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via VOLVÉR Fund I K/S
Christian Carlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Carlsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.233' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne VOLVÉR Invest ApS (100%) & VOLVÉR Invest II ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Christian Carlsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Carlsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i HØYRUP & CLEMMENSEN A/S der præsenterede et overskud på 17.125' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DANCANN PHARMA A/S der præsenterede et underskud på 62.349' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 26 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 17 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 7 måneder fra 2020 til i dag hos PROSAVE ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.683' DKK (HØYRUP & CLEMMENSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 62.349' DKK (DANCANN PHARMA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 57.928' DKK (QNTM Labs ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -572' DKK (Marlin OS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jens Slott Johansen.