Chris Bang
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Juul og Bang Invest I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.873' DKK Juul og Bang Invest ApS (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.051' DKK Juul og Bang Invest ApS (2020) |
Største gæld: | 12.029' DKK Juul og Bang Invest ApS (2017) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Dc Tømrer & Montage ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Juul og Bang Invest ApS (4 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2014 ved Juul og Bang Invest I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Michael Juul at Chris Bang stiftede Juul og Bang Invest I/S den dag i oktober 2014. Rollen som Ejer og Stifter bestred Chris i 3 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NLC Bang Holding ApS
Ejerandel: 100% -
AMD Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dc Tømrer & Montage ApS UNDER KONKURS
Via NLC Bang Holding ApS -
Nordjysk Ejendomshandel ApS
Via AMD Group ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
NLC Bang Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2021 -
AMD Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2023 -
Nordjysk Ejendomshandel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2024
Tidslinje (17)
-
Nordjysk Ejendomshandel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
Dc Tømrer & Montage ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
AMD Group ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023
Blå bog (fortsat)
Chris har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.02.2020 - 12.04.2024
Reel ejer
03.02.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2021 - 10.09.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.06.2017 - 04.04.2022
Ejerandel: 50-66.65%
Chris Bang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NLC Bang Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 269' DKK. Gennem holdingselskabet NLC Bang Holding ApS har Chris derfor også andele i Dc Tømrer & Montage ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Chris Bang, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Juul og Bang Invest ApS kunne fremvise et overskud på 1.873' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Chris' netværk er Ismail Haji-Mohamed.