Thomas Moody Avnberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TJ Regnskabsservice (Stifter) |
Største overskud: | 57' DKK LGND ApS (2019) |
Største underskud: | -377' DKK Magistra ApS (Nu: Takein ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 294' DKK TJ Bornholm IVS (Nu: TJ Bornholm ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.273' DKK Magistra ApS (Nu: Takein ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af TJ Regnskabsservice (9 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 i TJ Regnskabsservice med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Moody Avnberg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Thomas nu bestreddet i 9 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
TJ Regnskabsservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Spørg en Revisor ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Både & ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Spørg en Revisor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2023 -
Både & ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2024 -
TJ Bornholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Både & ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
Både & ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
TJ Bornholm IVS (Nu: TJ Bornholm ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
22.02.2020 - 15.09.2023
Direktør
22.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2023 - 21.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TJ Bornholm IVS (Nu: TJ Bornholm ApS) kunne offentliggøre et overskud på 34' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Magistra ApS (Nu: Takein ApS) kunne offentliggøre et underskud på 14' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Charlottesjodahl AB.