Mette Rehfeld Meltinis
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | Pawlik & Meltinis I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af The Mind Gap (6 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2014 hos Pawlik & Meltinis I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Mette Pawlik Thorsen at Mette Rehfeld Meltinis stiftede Pawlik & Meltinis I/S den dag i september 2014. Titlen som Ejer og Stifter havde Mette i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 31. august 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2016.
Bestyrelsesposter (1)
-
Kazboo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Kazboo ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
The Mind Gap (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Pawlik & Meltinis I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2016
Registreringsdato: 31.08.2016
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2016 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
26.09.2014 - 31.08.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Signe Kirkegaard Næssing.