Kasper Broe Aarestrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Reklamer Nej Tak Listen I/S (Ejer) |
Største overskud: | 811' DKK Aarestrup Service ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.043' DKK Spar-2 Polering ApS (2020) |
Største gæld: | 2.415' DKK Aarestrup Service ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Aarestrup Service ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aarestrup Service ApS (3 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2015 i Reklamer Nej Tak Listen I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Anders Bak Hansen, Tobias Larsen at Kasper Broe Aarestrup stiftede Reklamer Nej Tak Listen I/S den dag i januar 2015. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kasper i 8 måneder, inden stoppet d. 28. september 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Aarestrup Service ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Lemore ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Spar-2 Polering ApS
Via Aarestrup Service ApS
Direktørposter (3)
-
Aarestrup Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2021 -
Spar-2 Polering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2023 -
Lemore ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Lemore ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
Lemore ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
Spar-2 Polering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Direktør
17.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
16.09.2019 - 06.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
06.12.2017 - 11.11.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Aarestrup Service ApS landede et overskud på 811' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Cecilie Brøndum Peetz.