Baris Korkmaz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BK Køreskole (Ejer) |
Største overskud: | 96' DKK Repstore ApS (2023) |
Største underskud: | -336' DKK Repstore ApS (2022) |
Største egenkapital: | 40' DKK Alliance Trafikskole Nord ApS (2023) |
Største gæld: | 2.369' DKK BK Ejendomme, Hillerød ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Repstore ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af BK Køreskole (8 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2016 i BK Køreskole (tidligere MyTechParts) som Ejer. Baris Korkmaz købte virksomheden BK Køreskole den 1. januar 2016. Baris har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer har Baris nu besiddet i 8 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BK Køreskole
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BK Holding, Hillerød ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Alliance Trafikskole Nord ApS
Via BK Holding, Hillerød ApS -
BK Ejendomme, Hillerød ApS
Via BK Holding, Hillerød ApS
Direktørposter (3)
-
BK Ejendomme, Hillerød ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2022 -
Alliance Trafikskole Nord ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2022 -
BK Holding, Hillerød ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
BK Ejendomme, Hillerød ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.10.2022
Registreringsdato: 17.10.2022 -
Alliance Trafikskole Nord ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022 -
BK Holding, Hillerød ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.09.2022
Registreringsdato: 26.09.2022
Blå bog (fortsat)
Baris har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
22.02.2022 - 01.10.2022
Direktør og Reel ejer
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
19.09.2016 - 18.05.2018
Ejerandel: 50%
Baris Korkmaz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BK Holding, Hillerød ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -2' DKK. Igennem sit holdingselskab BK Holding, Hillerød ApS har Baris dermed også ejerandele i Alliance Trafikskole Nord ApS (50-66.65%) & BK Ejendomme, Hillerød ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Baris Korkmaz, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Repstore ApS fremviste et overskud på 59' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Repstore ApS fremviste et underskud på 216' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 96' DKK (Repstore ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 42' DKK (BK Ejendomme, Hillerød ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 40' DKK (BK Ejendomme, Hillerød ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -187' DKK (Repstore ApS).
En af de forbindelser som går igen i Baris' netværk er Sarfaraz Nawaz Yasin.