Rene Mindedahl Gemmer Gasberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2014 (10 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Marsk produkter I/S (Ejer) |
Største overskud: | 21.089' DKK Nordic Powergroup - Industrial Services A/S (2021-22) |
Største underskud: | -922' DKK Nordic Powergroup - Sustainable Waste Management A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 35.060' DKK Nordic Powergroup Holding A/S (2022-23) |
Største gæld: | 55.619' DKK Nordic Powergroup - Industrial Services A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos Nordic Powergroup - Industrial Services A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PlantControl IVS (4 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2014 hos Marsk produkter I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Peter Lahn Blomgren at Rene Mindedahl Gemmer Gasberg stiftede Marsk produkter I/S den dag i august 2014. Titlen som Ejer og Stifter havde Rene i 3 år 11 måneder, inden stoppet den 19. juli 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gasberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Gasberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Nordic Powergroup Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
Nordic Powergroup - Boiler Cleaning Technologies ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Nordic Powergroup - Industrial Services A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024
Blå bog (fortsat)
Rene har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2023 - 27.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2023 - 23.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2023 - 23.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2023 - 23.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Rene Mindedahl Gemmer Gasberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gasberg Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab Gasberg Holding ApS har Rene dermed også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Rene Mindedahl Gemmer Gasberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor PlantControl IVS landede et overskud på 65' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor PlantControl IVS landede et underskud på 51' DKK.