Casper Povlsgaard Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2014 (10 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Caspers Køkken (Ejer) |
Største overskud: | 2.075' DKK Fru Møllers Restaurant ApS (2015-16) |
Største underskud: | -202' DKK Spisehuset 8F ApS (Nu: Køst Deli ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.562' DKK CPP Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 743' DKK Køst ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Fru Møllers Restaurant ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af CPP Holding ApS (9 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2014 i Caspers Køkken i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Casper Povlsgaard Poulsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Casper i , inden stoppet d. 31. juli 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CPP Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Solcellepark Høvsøre I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Fru Møllers Restaurant ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via CPP Holding ApS -
Køst Deli ApS
Via CPP Holding ApS -
Køst ApS
Via CPP Holding ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Fru Møllers Restaurant ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
CPP Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
Fru Møllers Restaurant ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
Solcellepark Høvsøre I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022
Blå bog (fortsat)
Casper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
04.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
19.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
18.03.2015 - 17.05.2024
Ejer
18.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.03.2015 - 17.03.2022
Reel ejer
20.03.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Casper Povlsgaard Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CPP Holding ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.449' DKK. Gennem sit holdingselskab CPP Holding ApS har Casper dermed også andele i Fru Møllers Restaurant ApS (66.66-89.99%), Køst Deli ApS (100%) & Køst ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Casper Povlsgaard Poulsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Fru Møllers Restaurant ApS landede et overskud på 2.075' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor CPP Holding ApS landede et underskud på 10' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Birgitte Povlsgaard Poulsen.