Dario Perisic
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Darios.dk (Ejer) |
Største overskud: | 724' DKK Darios Truffles ApS (2023-24) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 827' DKK DaPe Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.585' DKK Darios Truffles ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Darios Truffles ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Darios.dk (7 år 5 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2014 hos Darios.dk (tidligere Kaffehytten) som Ejer. Dario Perisic købte virksomheden Darios.dk den 1. november 2014. Dario der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Dario i 7 år 5 måneder, inden stoppet den 14. april 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor frugt- og grøntforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. april 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DaPe Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Darios Truffles ApS
Via DaPe Holding ApS -
Truffle Shop ApS
Via DaPe Holding ApS
Direktørposter (3)
-
DaPe Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2021 -
Darios Truffles ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2021 -
Truffle Shop ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2021
Tidslinje (10)
-
Kaffehytten (Nu: Darios.dk) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.04.2022
Registreringsdato: 14.04.2022 -
Truffle Shop ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
DaPe Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.05.2021
Registreringsdato: 30.05.2021
Blå bog (fortsat)
Dario har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.2021 - 11.10.2023
Direktør
01.11.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Ejer
01.11.2014 - 14.04.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
24.04.2015 - 12.06.2017
Ejerandel: 100%
Dario Perisic er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DaPe Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 827' DKK. Igennem sit holdingselskab DaPe Holding ApS har Dario dermed også ejerandele i Darios Truffles ApS (100%) samt Truffle Shop ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Dario Perisic, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Darios Truffles ApS fremviste et overskud på 724' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 724' DKK (Darios Truffles ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 651' DKK (Darios Truffles ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 99' DKK (Truffle Shop ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dario' netværk er Konrad Kjær Rasmussen.