Ibrahim Ittaouil
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | Ibo Transport ApS (Direktør) |
Største overskud: | 491' DKK Ibo Transport IVS (Nu: Ibo Transport ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -221' DKK II service ApS (Nu: NA Logistik ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 382' DKK Ibo Transport IVS (Nu: Ibo Transport ApS) (2015-16) |
Største gæld: | 564' DKK Ibo Transport IVS (Nu: Ibo Transport ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos II service ApS (Nu: NA Logistik ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ibo Transport ApS (3 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2015 hos Ibo Transport ApS (tidligere Ibo Transport IVS) med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ibrahim Ittaouil der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Ibrahim i 2 år 4 måneder, før stoppet d. 20. februar 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre post- og kurertjenester. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2015-16 kunne vise et overskud på 491' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Formervangens Auto
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Taastrup Auto v/ Ibrahim Ittaouil (Nu: Formervangens Auto) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.03.2022
Registreringsdato: 25.03.2022 -
Ittaouil Gruppen Holding ApS (Nu: I Logistik ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.09.2019
Registreringsdato: 27.09.2019 -
Ittaouil Gruppen Holding ApS (Nu: I Logistik ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.09.2019
Registreringsdato: 27.09.2019
Blå bog (fortsat)
Ibrahim har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
25.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
12.09.2017 - 27.09.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.10.2015 - 07.03.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
07.04.2017 - 12.12.2017
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Ibo Transport IVS (Nu: Ibo Transport ApS) kunne offentliggøre et overskud på 491' DKK.