Frederik Overgaard Kondrup
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Star Fest i/s (Ejer) |
Største overskud: | 999' DKK Kondrup Holding IVS (Nu: Kondrup Holding ApS) (2022) |
Største underskud: | -6.205' DKK Make Influence ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.153' DKK Kondrup Holding IVS (Nu: Kondrup Holding ApS) (2022) |
Største gæld: | 14.237' DKK Make Influence ApS (2022) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Make Influence ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Kondrup Holding ApS (6 år 9 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2014 hos Star Fest i/s med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Casper Christian Kondrup at Frederik Overgaard Kondrup stiftede Star Fest i/s den dag i juni 2014. Titlen som Ejer og Stifter bestred Frederik i 5 måneder, før stoppet d. 17. november 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. november 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kondrup Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VinGuruen ApS
Via Kondrup Holding ApS -
Kondrup Vin ApS
Via Kondrup Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Kondrup Vin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2024 -
LEI Kode ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2020 -
Kondrup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2017 -
VinGuruen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2019
Tidslinje (31)
-
Kondrup Vin ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
PaKo Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
Kondrup Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023
Blå bog (fortsat)
Frederik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - 21.05.2020
Reel ejer
01.01.2019 - 31.01.2023
Direktør
21.05.2020 - 08.03.2023
Reel ejer
01.02.2023 - 08.03.2023
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
15.03.2022 - 31.01.2023
Ejerandel: 27,11% -
Direktør
04.10.2021 - 31.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2017 - 31.01.2023
Direktør
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Frederik Overgaard Kondrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kondrup Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 959' DKK. Igennem holdingselskabet Kondrup Holding ApS har Frederik derfor også ejerandele i VinGuruen ApS (100%) samt Kondrup Vin ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Frederik Overgaard Kondrup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Kondrup Holding IVS (Nu: Kondrup Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 999' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Make Influence ApS kunne offentliggøre et underskud på 6.205' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 46' DKK (LEI Kode ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 113' DKK (Kondrup IVS (Nu: VinGuruen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 959' DKK (Kondrup Holding IVS (Nu: Kondrup Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (Kondrup IVS (Nu: VinGuruen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Michelle Overgaard Kondrup.