Marc Anders Thornton Hovgaard
Erhvervsaktiv: | 4. aug. 2014 - 22. apr. 2019 |
Karrieren startede hos: | Karma Biksen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Karma Biksen (10 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2014 ved Karma Biksen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Marc Anders Thornton Hovgaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Marc nu bestreddet i 10 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen tobaksforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Karma Biksen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Budz Group I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.04.2019
Registreringsdato: 22.04.2019 -
Budz Group I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.08.2017
Registreringsdato: 28.08.2017 -
Karma Biksen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.08.2014
Registreringsdato: 04.08.2014
Blå bog (fortsat)
Marc har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.08.2017 - 22.04.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager