Mikkel Peter Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mikkel Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 32' DKK LAK Studios ApS (2018) |
Største underskud: | -35' DKK LAK Studios ApS (2017) |
Største egenkapital: | 102' DKK Mikkel Peter Larsen Holding ApS (2017) |
Største gæld: | 312' DKK LAK Studios ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mikkel Larsen (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2014 hos Mikkel Larsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mikkel Peter Larsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Mikkel nu besiddet i 10 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikkel Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
LAK Studios ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021 -
Mikkel Peter Larsen Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.02.2020
Registreringsdato: 24.02.2020 -
Mikkel Peter Larsen Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.02.2020
Registreringsdato: 24.02.2020
Blå bog (fortsat)
Mikkel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.01.2017 - 24.02.2022
Direktør
20.01.2017 - 24.08.2021
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.01.2017 - 24.02.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor LAK Studios ApS fremviste et overskud på 32' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor LAK Studios ApS fremviste et underskud på 35' DKK.