Lasse Hald Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Root slam (Ejer) |
Største overskud: | 23' DKK Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS) (2023) |
Største underskud: | -112' DKK Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 40' DKK Lasse Hald Holding ivs (Nu: Lasse Hald Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 262' DKK Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Lasse Hald Holding ApS (6 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2014 hos Root slam som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lasse Hald Andersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Lasse i 3 år, inden stoppet den 8. maj 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. maj 2017.
Direktørposter (2)
-
Lasse Hald Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2021 -
Harmoniq Audio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2021
Tidslinje (8)
-
Lasse Hald Holding ivs (Nu: Lasse Hald Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.10.2021
Registreringsdato: 14.10.2021 -
Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
06.12.2018 - 23.08.2021
Reel ejer
06.07.2021 - Stadig aktiv
Direktør
13.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.07.2018 - 20.08.2021
Reel ejer
25.07.2018 - Stadig aktiv
Direktør
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.04.2014 - 08.05.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lasse Hald Andersen er desuden ejer af holdingselskabet Lasse Hald Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet Lasse Hald Holding ApS ejes der også andele i Harmoniq Audio ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Lasse Hald Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS) fremviste et overskud på 23' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS) fremviste et underskud på 112' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23' DKK (Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Lasse Hald Holding ivs (Nu: Lasse Hald Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -62' DKK (Aarhus Lydsystem IVS (Nu: Harmoniq Audio ApS)).