Victor Domanyi Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Domanyi Design (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 24' DKK GLØD Lanterns IVS (2018) |
Største gæld: | 2' DKK GLØD Lanterns IVS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Domanyi Design (10 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2014 hos Domanyi Design som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Victor Domanyi Bertelsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Victor nu besiddet i 10 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor fremstilling af andre møbler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Domanyi Design
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
GLØD Lanterns IVS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 23.03.2020
Registreringsdato: 23.03.2020 -
GLØD Lanterns IVS
Fratrådt som direktørDato: 23.03.2020
Registreringsdato: 23.03.2020 -
GLØD Lanterns IVS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.04.2018
Registreringsdato: 03.04.2018
Blå bog (fortsat)
Victor har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
02.04.2018 - 23.03.2020
Ejer
03.04.2018 - 23.03.2020
Ejerandel: 32%