Axel Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lund Invest (Ejer) |
Største overskud: | 2.115' DKK Orato P/S (Nu: ORATO advokater P/S) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.650' DKK Orato P/S (Nu: ORATO advokater P/S) (2021) |
Største gæld: | 13.131' DKK Orato P/S (Nu: ORATO advokater P/S) (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Orato P/S (Nu: ORATO advokater P/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lund Invest (7 år 1 måned) |
Det startede i 2014 i Lund Invest (tidligere Advokat Axel Lund) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Axel Lund der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Axel i 7 år 1 måned, før fratrædelsen d. 25. maj 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Orato Kom ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ORATO advokater P/S
Via Orato Kom ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
ORATO advokater P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2019
Tidslinje (5)
-
Advokat Axel Lund (Nu: Lund Invest) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.05.2021
Registreringsdato: 25.05.2021 -
Orato P/S (Nu: ORATO advokater P/S) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2019
Registreringsdato: 25.04.2019 -
Orato Kom ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2019
Registreringsdato: 25.04.2019
Blå bog (fortsat)
Axel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
25.04.2019 - 30.08.2022
Ejer og Bestyrelsesmedlem
25.04.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Reel ejer
25.04.2019 - 30.08.2022
Ejer
25.04.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - 25.05.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Axel Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Orato Kom ApS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 51' DKK. Gennem holdingselskabet Orato Kom ApS har Axel derfor også andele i ORATO advokater P/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Axel Lund, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Orato P/S (Nu: ORATO advokater P/S) kunne fremvise et overskud på 2.115' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.810' DKK (Orato P/S (Nu: ORATO advokater P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.339' DKK (Orato P/S (Nu: ORATO advokater P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 51' DKK (Orato Kom ApS).
En af de forbindelser som går igen i Axel' netværk er Mette Bjørndal.