Maiken Gesche Nickel
Erhvervsaktiv: | 10. mar. 2014 - 31. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | Lux Universe (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lux Universe (10 år 6 måneder) |
Det startede i 2014 ved Lux Universe (tidligere Junior Yoga) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Maiken Gesche Nickel og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Maiken nu bestreddet i 10 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lux Universe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Ankerhuset I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Ankerhuset I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
Junior Yoga (Nu: Lux Universe) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.03.2014
Registreringsdato: 10.03.2014
Blå bog (fortsat)
Maiken har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2023 - 31.12.2023
Ejerandel: 50%