Steffen Bo Dige Bach
Erhvervsaktiv siden: | 19. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kastella Holding IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 0' DKK Kastella Holding IVS (2017) |
Største gæld: | 0' DKK Kastella Holding IVS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kastella Byg (5 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2017 hos Kastella Holding IVS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Steffen Bo Dige Bach der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Steffen i 2 år 3 måneder, inden stoppet den 19. august 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kastella Byg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Kastella Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.06.2020
Registreringsdato: 04.06.2020 -
Kastella Byg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.09.2019
Registreringsdato: 19.09.2019 -
Kastella Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2019
Registreringsdato: 19.08.2019
Blå bog (fortsat)
Steffen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
19.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
19.05.2017 - 04.06.2020
Ejerandel: 100%