Lauge Richard Rud-Clemmensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2014 (10 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lauge Consult (Ejer) |
Største overskud: | 1.189' DKK Fælles Service Center, Forening med begrænset ansvar (FMBA) (Nu: Fælles Service Center F.M.B.A.) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.367' DKK Fælles Service Center, Forening med begrænset ansvar (FMBA) (Nu: Fælles Service Center F.M.B.A.) (2022) |
Største gæld: | 794' DKK Fælles Service Center, Forening med begrænset ansvar (FMBA) (Nu: Fælles Service Center F.M.B.A.) (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Fælles Service Center, Forening med begrænset ansvar (FMBA) (Nu: Fælles Service Center F.M.B.A.) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lauge Consult (5 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2014 hos Lauge Consult i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lauge Richard Rud-Clemmensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lauge i 5 år, før stoppet d. 10. marts 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. marts 2019.
Bestyrelsesposter (1)
-
Fælles Service Center F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Fælles Service Center, Forening med begrænset ansvar (FMBA) (Nu: Fælles Service Center F.M.B.A.)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020 -
Lauge Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.03.2019
Registreringsdato: 10.03.2019 -
Lauge Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2014
Registreringsdato: 01.03.2014
Blå bog (fortsat)
Lauge har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2014 - 10.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
28.11.2017 - 01.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Lauge' netværk er Jan Søe Dybdal.