Jonas Schandorff Palm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PALM TRADING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 29.131' DKK PALM TRADING ApS (2014) |
Største underskud: | -4.734' DKK PALM TRADING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 29.544' DKK PALM TRADING ApS (2014) |
Største gæld: | 14.173' DKK PALM TRADING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Palm Software ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af PALM TRADING ApS (10 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2014 hos PALM TRADING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Jonas Schandorff Palm og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Jonas nu bestreddet i 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PALM TRADING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Palm Software ApS
Via PALM TRADING ApS -
Siala Copenhagen ApS
Via PALM TRADING ApS
Direktørposter (3)
-
PALM TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2014 -
Siala Copenhagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2020 -
Palm Software ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Siala Copenhagen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.09.2020
Registreringsdato: 24.09.2020 -
Palm Software ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2016
Registreringsdato: 07.07.2016 -
Palm Trading (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2014
Registreringsdato: 28.05.2014
Blå bog (fortsat)
Jonas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør og Reel ejer
07.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2014 - 28.05.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 27.05.2014
Ejer og Direktør
28.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor PALM TRADING ApS kunne fremvise et overskud på 29.131' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PALM TRADING ApS kunne fremvise et underskud på 4.734' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.574' DKK (PALM TRADING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 743' DKK (Palm Software ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.543' DKK (PALM TRADING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.030' DKK (Palm Software ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Patrick Wayne Hejlesen.