Elena Comanescu
Erhvervsaktiv siden: | 31. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EMS Produkt ApS (Ejer) |
Største overskud: | 213' DKK EMS Produkt IVS (Nu: EMS Produkt ApS) (2018) |
Største underskud: | -213' DKK EMS Produkt IVS (Nu: EMS Produkt ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 180' DKK EMS Produkt IVS (Nu: EMS Produkt ApS) (2020) |
Største gæld: | 441' DKK EMS Produkt IVS (Nu: EMS Produkt ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EMS Produkt IVS (Nu: EMS Produkt ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EMS Produkt ApS (6 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2018 ved EMS Produkt ApS (tidligere EMS Produkt IVS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partneren Mihai Luca at Elena Comanescu stiftede EMS Produkt ApS den dag i januar 2018. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Elena nu bestreddet i 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen kombinerede serviceydelser.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
The Fish Concept
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EMS Produkt ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MadCompagniet ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via EMS Produkt ApS
Direktørposter (1)
-
EMS Produkt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
MadCompagniet ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
The Fish Concept (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
MadCompagniet ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024
Blå bog (fortsat)
Elena har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
09.01.2024 - 07.06.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
13.10.2021 - 14.06.2022
Reel ejer
13.10.2021 - 14.06.2022
Direktør
13.10.2021 - 17.08.2023
Ejer
15.06.2022 - 01.03.2023
Reel ejer
15.06.2022 - 26.10.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2018 - 15.08.2023
Ejer
07.05.2018 - Stadig aktiv
Direktør
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor EMS Produkt IVS (Nu: EMS Produkt ApS) kunne offentliggøre et overskud på 213' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor EMS Produkt IVS (Nu: EMS Produkt ApS) kunne offentliggøre et underskud på 213' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Elena' netværk er Søren Soelberg.