Simon Sonne Goldeman
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AutoPhoto.dk (Ejer) |
Største overskud: | 3.534' DKK SuitsYou by Sjölin ApS (Nu: Sjölin A/S) (2022) |
Største underskud: | -1.292' DKK Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 5.176' DKK SuitsYou by Sjölin ApS (Nu: Sjölin A/S) (2022) |
Største gæld: | 5.157' DKK Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SuitsYou by Sjölin ApS (Nu: Sjölin A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Arcanaut Group ApS (9 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2014 i AutoPhoto.dk som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Simon Sonne Goldeman der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Simon i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 27. maj 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor fotografisk virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. maj 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Goldeman Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Arcanaut Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2015 -
Goldeman Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Arcanaut Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2015
Tidslinje (12)
-
SuitsYou by Sjölin ApS (Nu: Sjölin A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
Arcanaut ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
Arcanaut ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2020
Registreringsdato: 26.10.2020
Blå bog (fortsat)
Simon har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2019 - 16.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.10.2020 - 06.07.2023
Bestyrelsesmedlem
26.10.2020 - 06.07.2023
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
12.05.2015 - 26.02.2018
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 27.05.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Simon Sonne Goldeman er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Goldeman Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -53' DKK. Igennem sit holdingselskab Goldeman Holding ApS har Simon dermed også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Simon Sonne Goldeman, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS) fremviste et overskud på 34' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS) fremviste et underskud på 1.292' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 35' DKK (SuitsYou by Sjölin ApS (Nu: Sjölin A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.292' DKK (Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.199' DKK (SuitsYou by Sjölin ApS (Nu: Sjölin A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.494' DKK (Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Anders Brandt.