Asger Dejgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASNI Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 492' DKK PULSN ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 961' DKK ASNI Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 7.224' DKK ASNI Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PULSN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASNI Holding ApS (7 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2017 hos ASNI Holding ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Asger Dejgaard Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Asger nu bestreddet i 1 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 443' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASNI Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ASNI Ejendomme ApS
Via ASNI Holding ApS -
Ejendommen Tarp Byvej 51-53 I/S
Via ASNI Ejendomme ApSIkke offentliggjort -
PULSN ApS
Via ASNI Holding ApS
Direktørposter (4)
-
PULSN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2022 -
ASNI Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2017 -
ASNI Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2017 -
Ejendommen Tarp Byvej 51-53 I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2024
Tidslinje (9)
-
Ejendommen Tarp Byvej 51-53 I/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
pulsn (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
PULSN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022
Blå bog (fortsat)
Asger har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
10.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.04.2019 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
06.07.2017 - 27.11.2018
Ejer og Direktør
06.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Asger Dejgaard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASNI Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 961' DKK. Gennem holdingselskabet ASNI Holding ApS har Asger derfor også andele i ASNI Ejendomme ApS (100%) samt PULSN ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Asger Dejgaard Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor PULSN ApS kunne fremvise et overskud på 492' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 492' DKK (PULSN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 961' DKK (ASNI Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 422' DKK (PULSN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Asger' netværk er Jacob Thiim Nielsen.