Torfin Kabel Georgsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TKG Juice Automater (Ejer) |
Største overskud: | 265' DKK Totoma Group ApS (2023) |
Største underskud: | -42' DKK TKG JUICEAUTOMATER ApS (Nu: AA Regnskab ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 344' DKK Totoma Group ApS (2023) |
Største gæld: | 378' DKK Totoma Group ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Totoma Group ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AA Regnskab ApS (5 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2013 hos TKG Juice Automater som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Torfin Kabel Georgsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Torfin i 1 måned, inden stoppet den 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Totoma Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Totoma Group ApS
Via Totoma Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Totoma Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021 -
Totoma Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Totoma Group ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
Totoma Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
Totoma Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023
Blå bog (fortsat)
Torfin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
26.01.2021 - 14.06.2023
Ejer
01.02.2021 - 14.06.2023
Direktør
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2023 - 30.08.2023
Reel ejer
15.06.2023 - 04.04.2024
Reel ejer
05.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
24.02.2014 - 29.06.2019
Ejer
24.02.2014 - 01.01.2019
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Ejer
19.11.2013 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Torfin Kabel Georgsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Totoma Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 118' DKK. Igennem sit holdingselskab Totoma Holding ApS har Torfin dermed også ejerandele i Totoma Group ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Torfin Kabel Georgsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Totoma Group ApS fremviste et overskud på 265' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor TKG JUICEAUTOMATER ApS (Nu: AA Regnskab ApS) fremviste et underskud på 42' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 265' DKK (Totoma Group ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (Totoma Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 344' DKK (Totoma Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 20' DKK (TKG JUICEAUTOMATER ApS (Nu: AA Regnskab ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torfin' netværk er Mathias Høholt Christoffersen.