Erik Sander Solberg
Fælledvej 19, 3, 2200 København N, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1989 (35 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESTAURANT MASKINFABRIKKEN AF 1989 ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af DaVinci-Gruppen v/Erik Sander Solberg (10 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1989 i RESTAURANT MASKINFABRIKKEN AF 1989 ApS (tidligere ApS KBIL 15 NR. 1015) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Erik Sander Solberg i 2 år 2 måneder, inden stoppet d. 7. maj 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. januar 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DaVinci-Gruppen v/Erik Sander Solberg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Erik Sander Solberg (Nu: DaVinci-Gruppen v/Erik Sander Solberg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2013
Registreringsdato: 01.11.2013 -
ApS KBIL 15 NR. 1015 (Nu: RESTAURANT MASKINFABRIKKEN AF 1989 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.05.1991
Registreringsdato: 07.05.1991 -
ApS KBIL 15 NR. 1015 (Nu: RESTAURANT MASKINFABRIKKEN AF 1989 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.1989
Registreringsdato: 01.03.1989
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.03.1989 - 07.05.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?