Daniel Alexander Savi
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Chez Savi (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Chez Savi (10 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2013 ved Chez Savi i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Daniel Alexander Savi og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Daniel nu bestreddet i 10 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen event catering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Chez Savi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bispebjerg musik og fest I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (4)
-
Bispebjerg musik og fest I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.04.2020
Registreringsdato: 18.04.2020 -
Daniel og Daniel I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.01.2020
Registreringsdato: 16.01.2020 -
Daniel og Daniel I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.05.2014
Registreringsdato: 13.05.2014
Blå bog (fortsat)
Daniel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
07.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.05.2014 - 16.01.2020
Reel ejer
18.04.2018 - 16.01.2020
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Jun Philip Kamata.