Michael Aarup Damsø
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | ALASKA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.786' DKK Alaska A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2.688' DKK COBB SCANDINAVIA ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 14.648' DKK Alaska A/S (2020-21) |
Største gæld: | 28.074' DKK Alaska A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos Alaska A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af MD 2007 HOLDING ApS (17 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2006 ved ALASKA A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Aarup Damsø i 12 år 3 måneder, før stoppet den 8. januar 2019.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med rengøringsmidler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017-18 kunne vise et overskud på 1.365' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MD 2007 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Alaska A/S
Via MD 2007 HOLDING ApS -
COBB SCANDINAVIA ApS
Via Alaska A/S
Direktørposter (2)
-
COBB SCANDINAVIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2022 -
MD 2007 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
Alaska A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
COBB SCANDINAVIA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
KIMEX A/S (Nu: Alaska A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
ALASKA A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.01.2019
Registreringsdato: 08.01.2019
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.10.2022 - Stadig aktiv
Direktør
31.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Ejer og Direktør
26.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.06.2007 - 27.05.2019
Bestyrelsesmedlem
11.09.2007 - Stadig aktiv
Direktør
05.12.2017 - 30.09.2022
Reel ejer
28.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2006 - 08.01.2019
Reel ejer
02.07.2007 - 08.01.2019
Direktør
13.09.2010 - 08.01.2019
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
02.12.2013 - 02.02.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Aarup Damsø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MD 2007 HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.680' DKK. Igennem holdingselskabet MD 2007 HOLDING ApS har Michael derfor også ejerandele i Alaska A/S (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Aarup Damsø, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Alaska A/S kunne offentliggøre et overskud på 5.786' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor ALASKA A/S kunne offentliggøre et underskud på 433' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er John Jens Peter Johansen.