Sille Juliane Dinesen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONSULENTFIRMAET PALLE DINESEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGEHUSET TANDSBJERG I/S (10 år 11 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2005 i KONSULENTFIRMAET PALLE DINESEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Sille Juliane Dinesen i 8 år 9 måneder, inden stoppet d. 10. april 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. april 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LÆGEHUSET TANDSBJERG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Kommunikation i Sundhedsvæsenet v/Juliane Dinesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Kommunikation i Sundhedsvæsenet v/Juliane Dinesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020 -
KONSULENTFIRMAET PALLE DINESEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2014
Registreringsdato: 10.04.2014 -
LÆGEHUSET TANDSBJERG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.10.2013
Registreringsdato: 31.10.2013
Blå bog (fortsat)
Sille har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
31.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2005 - 10.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Sille' netværk er Mette Lintrup.