Erik Due
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOFIA TRADING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.512' DKK GRETA OG POUL KRAGH-HEIDEMANNS FOND (2020) |
Største underskud: | -372' DKK HEINRICH GILLES MINDEFOND (2016-17) |
Største egenkapital: | 16.891' DKK EJENDOMSANPARTSSELSKABET BELLISHUS (2022-23) |
Største gæld: | 5.598' DKK EJENDOMSANPARTSSELSKABET BELLISHUS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos GRETA OG POUL KRAGH-HEIDEMANNS FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PER MUNKESØ ASFALT A/S (21 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1988 ved SOFIA TRADING ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR. 2011) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Erik Due i 1 år 6 måneder, før stoppet den 7. maj 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. november 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokaterne i Rosenborggade I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (5)
-
A/B Kretahus II
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.02.2024 -
ANDELSBOLIGFORENINGEN RANDERSGADE 41-45 M FL
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.12.2023 -
E/F DET GULE PAKHUS RØDVIG
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.07.2023 -
S/B Havnen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.12.2023 -
E/F Lykkesholms Allé 37
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.06.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
GRETA OG POUL KRAGH-HEIDEMANNS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (97)
-
A/B ROSENDALSGADE 8 WILLEMOESGADE13
Fratrådt som repræsentantDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
Skottegården
Fratrådt som repræsentantDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
Solgården III
Fratrådt som repræsentantDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
05.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Due har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved GRETA OG POUL KRAGH-HEIDEMANNS FOND der præsenterede et overskud på 5.512' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved HEINRICH GILLES MINDEFOND der præsenterede et underskud på 372' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år fra 1997 til 2018 hos PER MUNKESØ ASFALT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 202' DKK (EJENDOMSANPARTSSELSKABET BELLISHUS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 16.891' DKK (EJENDOMSANPARTSSELSKABET BELLISHUS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.374' DKK (GRETA OG POUL KRAGH-HEIDEMANNS FOND).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Martin Schiødte Sigsgaard.