Kristian Goul Møller
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAKANT (Ejer) |
Største overskud: | 40' DKK MAKANT ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 1.8.2020) (2018-19) |
Største underskud: | -101' DKK Goul Møller Group IVS (Nu: GMC ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 42' DKK MAKANT ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 1.8.2020) (2018-19) |
Største gæld: | 433' DKK MAKANT ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 1.8.2020) (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Goul Møller Group IVS (Nu: GMC ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af GMC ApS (7 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2013 hos MAKANT (tidligere Kabelkiosken v/Kristian Goul Møller) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kristian Goul Møller der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kristian i 3 år 3 måneder, inden stoppet den 14. februar 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. februar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GMC ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
GMC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2016
Tidslinje (10)
-
REGI-MEN ApS (Nu: LAB OF THE NORTH ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
REGI-MEN HOLDING ApS (Nu: REGIMEN HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
MAKANT ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 1.8.2020)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021
Blå bog (fortsat)
Kristian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.01.2021 - 25.08.2022
Direktør
20.01.2021 - 16.08.2023
Reel ejer
26.08.2022 - 12.09.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.02.2021 - 25.08.2022
Direktør
02.02.2021 - 16.08.2023
Reel ejer
26.08.2022 - 06.09.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.02.2017 - 24.06.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.10.2013 - 14.02.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor MAKANT ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 1.8.2020) landede et overskud på 40' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Goul Møller Group IVS (Nu: GMC ApS) landede et underskud på 101' DKK.