Sevki Yücelbas
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Slikhuset Horsens IvS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Slikhuset Horsens IvS (3 år 8 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2018 ved Slikhuset Horsens IvS (tidligere Smartphone Skadecenter IVS) i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Sevki Yücelbas der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter havde Sevki i 2 år, før fratrædelsen den 7. oktober 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. juni 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Horsens auto export
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Horsens auto export (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Smartphone Skadecenter IVS (Nu: Slikhuset Horsens IvS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022 -
Smartphone Skadecenter IVS (Nu: Slikhuset Horsens IvS)
Fratrådt som direktørDato: 07.10.2020
Registreringsdato: 07.10.2020
Blå bog (fortsat)
Sevki har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
11.09.2018 - 08.06.2022
Ejerandel: 100%