Louise Benedikte Jørring Gev
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Z-LINE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.179.338' DKK UNIPENSION PE K/S (Nu: UNIP PE K/S) (2021) |
Største underskud: | -310.489' DKK UNIPENSION INFRA K/S (Nu: UNIP INFRA K/S) (2020) |
Største egenkapital: | 5.212.853' DKK UNIPENSION PE II K/S (Nu: UNIP PE II K/S) (2021) |
Største gæld: | 37.758' DKK UNIPENSION EJENDOMME P/S (Nu: UNIP EJENDOMME P/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Z-LINE ApS (18 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2006 hos Z-LINE ApS som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter. Det var sammen med partneren Zohar Gev at Louise Benedikte Jørring Gev stiftede Z-LINE ApS den dag i september 2006. Titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter har Louise nu besiddet i 18 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor industriel design og produktdesign. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 58' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Z-LINE ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Slettens Nebbe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
OPP NAU Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2023 -
MP GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2017
Bestyrelsesposter (5)
-
UNIP PE II K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2017 -
KAPITALFORENINGEN MP INVEST
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.07.2017 -
Z-LINE ApS
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 07.09.2006 -
UNIP PE K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2017 -
UNIP INFRA K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2017
Ejendomme (4)
Tidslinje (25)
-
OPP NAU Komplementar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023 -
UNIPENSION RE K/S (Nu: UNIP RE K/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
UNIPENSION EJENDOMME P/S (Nu: UNIP EJENDOMME P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022
Blå bog (fortsat)
Louise har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Louise Benedikte Jørring Gev har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos UNIPENSION PE K/S (Nu: UNIP PE K/S) der præsenterede et overskud på 2.179.338' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos UNIPENSION INFRA K/S (Nu: UNIP INFRA K/S) der præsenterede et underskud på 310.489' DKK.
Louise har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år fra 2006 til i dag hos Z-LINE ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 74.572' DKK (UNIPENSION PE II K/S (Nu: UNIP PE II K/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99.205' DKK (UNIPENSION PE K/S (Nu: UNIP PE K/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.363.644' DKK (UNIPENSION PE II K/S (Nu: UNIP PE II K/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 94' DKK (OPP NAU Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Anders Ole Evald-Schelde.