Mogens Hosbond Olivarius
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MO Qnsult (Stifter) |
Største overskud: | 235' DKK Consors Certification ApS (2022) |
Største underskud: | -46' DKK Consors Certification ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 384' DKK Consors Certification ApS (2023) |
Største gæld: | 486' DKK Consors Certification ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Consors Certification ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MO Qnsult (10 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2013 hos MO Qnsult (tidligere Mogens Olivarius) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Mogens Hosbond Olivarius og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Mogens nu bestreddet i 10 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MO Qnsult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bækkedal Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Consors Certification ApS
Via Bækkedal Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Bækkedal Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2015 -
Consors Certification ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Consors Certification ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Consors Certification ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Consors Certification ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2015
Registreringsdato: 28.09.2015
Blå bog (fortsat)
Mogens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
14.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
02.02.2021 - 01.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
28.09.2015 - 31.12.2021
Direktør og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Bækkedal Holding ApS
Mogens Hosbond Olivarius er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bækkedal Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 168' DKK. Gennem holdingselskabet Bækkedal Holding ApS har Mogens derfor også andele i Consors Certification ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Mogens Hosbond Olivarius, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Consors Certification ApS kunne fremvise et overskud på 235' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Consors Certification ApS kunne fremvise et underskud på 46' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 64' DKK (Consors Certification ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 384' DKK (Consors Certification ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 168' DKK (Bækkedal Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Lene Hosbond Olivarius.