Finn Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 4. feb. 1982 (42 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANSATEL KABEL TV A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 119.319' DKK COMBRIDGE WEST A/S (Nu: DKTV A/S) (2018) |
Største underskud: | -353' DKK OLE B. SKIPPER A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.088.381' DKK BROADCAST SERVICE DANMARK A/S (Nu: CIBICOM A/S) (2015) |
Største gæld: | 571.573' DKK BROADCAST SERVICE DANMARK A/S (Nu: CIBICOM A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 503 årsværk hos COMBRIDGE WEST A/S (Nu: DKTV A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCANSATEL KABEL TV A/S (17 år 10 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1982 ved SCANSATEL KABEL TV A/S (tidligere SCANSATEL A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Søndergaard i 17 år 10 måneder, før stoppet den 1. januar 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. maj 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Finilco
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
OLE B. SKIPPER HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2019
Registreringsdato: 04.01.2019 -
OLE B. SKIPPER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2019
Registreringsdato: 04.01.2019 -
OLE B. SKIPPER HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2017
Registreringsdato: 24.11.2017
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2017 - 04.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2017 - 04.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.12.2001 - 17.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.09.2010 - 29.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Søndergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved OLE B. SKIPPER A/S der præsenterede et overskud på 1.453' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved OLE B. SKIPPER A/S der præsenterede et underskud på 353' DKK.
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 10 måneder fra 1982 til 2000 hos SCANSATEL KABEL TV A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 103.049' DKK (COMBRIDGE WEST A/S (Nu: DKTV A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 739.026' DKK (COMBRIDGE WEST A/S (Nu: DKTV A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 504.969' DKK (BROADCAST SERVICE DANMARK A/S (Nu: CIBICOM A/S)).