Erling Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. sep. 1994 (30 år) |
Karrieren startede hos: | HERNING FREMAD PROFF. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DEN SELVEJENDE INSTITUTION LIND HALLEN (6 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1994 i HERNING FREMAD PROFF. A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Erling Mikkelsen i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 25. august 1997.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor idrætsklubber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. november 1999.
Tidslinje (4)
-
Agentur Erling Mikkelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.06.2017
Registreringsdato: 07.06.2017 -
Agentur Erling Mikkelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2013
Registreringsdato: 01.10.2013 -
HERNING FREMAD PROFF. A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.1997
Registreringsdato: 25.08.1997
Blå bog (fortsat)
Erling har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2013 - 07.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.09.1994 - 25.08.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Ulrik Hyldgaard.