Heidi Gottenborg
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MILESTONE ADVICE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af GOTTENBORG (10 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2006 i MILESTONE ADVICE ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Heidi Gottenborg i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 25. juni 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GOTTENBORG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
GOTTENBORG (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2013
Registreringsdato: 01.10.2013 -
KAMP GOTTENBORG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.05.2013
Registreringsdato: 06.05.2013 -
MILESTONE ADVICE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2009
Registreringsdato: 25.06.2009
Blå bog (fortsat)
Heidi har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.12.2006 - 06.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2006 - 25.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab