Line Calum Canuto
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pixelstreams IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6' DKK Pixelstreams IVS (2016) |
Største gæld: | 0' DKK Pixelstreams IVS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Guldhest.dk v/Line Calum Canuto (4 år) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2016 hos Pixelstreams IVS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med kollegaen Rikke Fabricius Mortensen at Line Calum Canuto stiftede Pixelstreams IVS den dag i marts 2016. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør havde Line i 1 år 9 måneder, inden stoppet den 22. januar 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel via internettet med digitale produkter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2016 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Guldhest.dk v/Line Calum Canuto
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Sagalandet- Turridning og Event (Nu: Guldhest.dk v/Line Calum Canuto) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.09.2020
Registreringsdato: 17.09.2020 -
Pixelstreams IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 22.01.2018
Registreringsdato: 22.01.2018 -
Pixelstreams IVS
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2018
Registreringsdato: 22.01.2018
Blå bog (fortsat)
Line har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
17.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
29.03.2016 - 22.01.2018
Reel ejer
01.01.2017 - 22.01.2018
Ejerandel: 50%