Lotte Bodilsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 1984 (39 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BODILSEN INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.464' DKK BALDAI PARTNERS A/S (2020) |
Største underskud: | -8.164' DKK HALKHOVED HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 116.713' DKK HALKHOVED HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 64.833' DKK ITAGO A/S (Nu: Aalborg Fyrværkerifabrik A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ITAGO A/S (Nu: Aalborg Fyrværkerifabrik A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BODILSEN INVEST ApS (30 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1984 hos BODILSEN INVEST ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lotte Bodilsen i 30 år, før stoppet d. 11. november 2014.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 som viste et overskud på 17.495' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LOTTE BODILSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HALKHOVED HOLDING ApS
Via LOTTE BODILSEN HOLDING ApS -
BODILSENS SKOVSELSKAB ApS
Via HALKHOVED HOLDING ApS -
Stormbrown ApS
Via LOTTE BODILSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LOTTE BODILSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2014 -
Stormbrown ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
HALKHOVED HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Stormbrown (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Sippedeje ApS (Nu: Stormbrown ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2019
Registreringsdato: 29.04.2019 -
BOTH INVEST ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2015
Registreringsdato: 07.07.2015
Blå bog (fortsat)
Lotte har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
12.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
28.08.2019 - 21.06.2024
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem
18.10.1984 - 11.11.2014
Reel ejer
29.04.2020 - 20.06.2024
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
16.09.2013 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lotte Bodilsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LOTTE BODILSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 52.707' DKK. Gennem holdingselskabet LOTTE BODILSEN HOLDING ApS har Lotte derfor også andele i HALKHOVED HOLDING ApS (33.34-49.99%) samt Stormbrown ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Lotte Bodilsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor LOTTE BODILSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 6.771' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LOTTE BODILSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 3.720' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.047' DKK (BODILSEN INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 116.713' DKK (HALKHOVED HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -960' DKK (ITAGO A/S (Nu: Aalborg Fyrværkerifabrik A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lotte' netværk er Ruth Foged Bodilsen.