Peter Visti
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | Vino Visti v/Peter Visti (Ejer) |
Største overskud: | 85' DKK ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) (2020) |
Største underskud: | -46' DKK ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 118' DKK ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) (2022) |
Største gæld: | 872' DKK ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS (6 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2013 i Vino Visti v/Peter Visti med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Visti der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peter i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med drikkevarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2018
Registreringsdato: 31.10.2018 -
ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2018
Registreringsdato: 29.08.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.08.2018 - 31.10.2018
Direktør
29.08.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34% -
Stifter og Ejer
16.09.2013 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 85' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ALLETIDERS VIN HJØRRING IVS (Nu: ALLETIDERS VIN HJØRRING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 46' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Anders Lund Nicolaisen.